29. april 2003Ulf Håkan Strömqvist forlater styretCAPINORDIC A/SUlf Håkan Strömqvist forlater styret for CAPINORDIC A/S etter en periode på 4 år.Se mere
12. desember 2002Bengt Peter Birath blir adm. direktørCAPINORDIC A/SBengt Peter Birath blir adm. direktør i CAPINORDIC A/S. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002Jørgen Mejlholm forlater styretCAPINORDIC A/SJørgen Mejlholm forlater styret for CAPINORDIC A/S etter en periode på 4 år. Ulf Håkan Strömqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortCAPINORDIC A/SCAPINORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
24. april 2002Kaj Erik Larsen blir med i styretCAPINORDIC A/SKaj Erik Larsen erstatter Kai Arvi Johannes Malmivaara i styret for CAPINORDIC A/S etter en periode på 2 år. Ulf Håkan Strömqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortCAPINORDIC A/SCAPINORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
15. mai 2001Lars Gören Larsson blir med i styretCAPINORDIC A/SLars Gören Larsson blir med i styret for CAPINORDIC A/S. Ulf Håkan Strömqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2001AdresseendringCAPINORDIC A/SCAPINORDIC A/S flytter til ny adresse i København K. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
18. september 2000AdresseendringCAPINORDIC A/SCAPINORDIC A/S flytter til ny adresse i København K. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
30. august 2000Nye navn i styretCAPINORDIC A/S2 nye medlemmer blir med i styret for CAPINORDIC A/S. Ulf Håkan Strömqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
30. august 2000Nytt navn: CAPINORDIC A/SUNIT TRUST A/SUNIT TRUST A/S skifter navn til CAPINORDIC A/S. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortUNIT TRUST A/SUNIT TRUST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
28. april 2000Flere forlater styretUNIT TRUST A/S2 medlemmer forlater styret for UNIT TRUST A/S. Ulf Håkan Strömqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortUNIT TRUST A/SUNIT TRUST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ulf Håkan Strömqvist er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Ulf Håkan Strömqvist blir med i styretUNIT TRUST A/SUlf Håkan Strömqvist blir med i styret for UNIT TRUST A/S.Se mere