8. august 1997Ulf Ingemar Johansson forlater styretTEGUMENTUM DANMARK A/SUlf Ingemar Johansson forlater styret for TEGUMENTUM DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
12. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortTEGUMENTUM DANMARK A/STEGUMENTUM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ulf Ingemar Johansson er medlem av styret.Se mere
17. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortTEGUMENTUM DANMARK A/STEGUMENTUM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ulf Ingemar Johansson er medlem av styret.Se mere
20. juni 1996Villy Lauridsen forlater styretTEGUMENTUM DANMARK A/SVilly Lauridsen forlater styret for TEGUMENTUM DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Ulf Ingemar Johansson er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 1996Peter Preis blir med i styretTEGUMENTUM DANMARK A/SPeter Preis blir med i styret for TEGUMENTUM DANMARK A/S. Ulf Ingemar Johansson er fortsatt styremedlem.Se mere
10. januar 1995Eva Kristina Eriksson forlater styretTEGUMENTUM DANMARK A/SEva Kristina Eriksson forlater styret for TEGUMENTUM DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Ulf Ingemar Johansson er fortsatt styremedlem.Se mere
27. august 1994Nytt navn: TEGUMENTUM DANMARK A/SKM 78 A/SKM 78 A/S skifter navn til TEGUMENTUM DANMARK A/S. Ulf Ingemar Johansson er medlem av styret.Se mere
26. august 1994Flere forlater styretKM 78 A/S3 medlemmer forlater styret for KM 78 A/S. Ulf Ingemar Johansson er fortsatt styremedlem.Se mere
26. august 1994Kurt Skovlund forlater ledelsenKM 78 A/SKurt Skovlund forlater ledelsen for KM 78 A/S etter en periode på 10 måneder. Ulf Ingemar Johansson er medlem av styret.Se mere
1. november 1993StiftelseKM 78 A/SKM 78 A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Ulf Ingemar Johansson er medlem av styret.Se mere