4. mai 2016 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeSamtidig er Magnus Arne Hegdal udtrådt af direktionen og Ulf Staffan Hilding Jönsson udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
2. mai 2016Lars Bay-Smidt blir med i styretBALLINGSLÖV INTERNATIONAL DANMARK A/SLars Bay-Smidt erstatter Ulf Staffan Hilding Jönsson i styret for BALLINGSLÖV INTERNATIONAL DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
9. juli 2015Regnskap for 2014 offentligjortBALLINGSLÖV DANMARK A/SBALLINGSLÖV DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ulf Staffan Hilding Jönsson er medlem av styret.Se mere
10. februar 2015Ulf Staffan Hilding Jönsson blir med i styretBALLINGSLÖV DANMARK A/SUlf Staffan Hilding Jönsson erstatter John Olof Vigren i styret for BALLINGSLÖV DANMARK A/S etter en periode på 10 år.Se mere
10. februar 2015Magnus Hegdal blir med i ledelsenBALLINGSLÖV DANMARK A/SMagnus Hegdal erstatter John Olof Vigren i ledelsen for BALLINGSLÖV DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Ulf Staffan Hilding Jönsson er medlem av styret.Se mere