1. juni 2003Ulla Beckmann Knudsen forlater styretJOHNY LARSEN HOLDING A/SUlla Beckmann Knudsen forlater styret for JOHNY LARSEN HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
31. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortJOHNY LARSEN HOLDING A/SJOHNY LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Ulla Beckmann Knudsen er styreleder.Se mere
23. august 2002Aage Gerhard Kristiansen forlater styretJOHNY LARSEN HOLDING A/SAage Gerhard Kristiansen forlater styret for JOHNY LARSEN HOLDING A/S etter en periode på 16 år. Ulla Beckmann Knudsen er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortJOHNY LARSEN HOLDING A/SJOHNY LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ulla Beckmann Knudsen er styreleder.Se mere
19. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortJOHNY LARSEN HOLDING A/SJOHNY LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ulla Beckmann Knudsen er styreleder.Se mere
12. oktober 2000Ulla Beckmann Knudsen blir med i styretJOHNY LARSEN HOLDING A/SUlla Beckmann Knudsen blir med i styret for JOHNY LARSEN HOLDING A/S.Se mere
12. oktober 2000AdresseendringJOHNY LARSEN HOLDING A/SJOHNY LARSEN HOLDING A/S flytter fra Gentofte til Albertslund. Ulla Beckmann Knudsen er styreleder.Se mere