10. mai 2000Ulla Birgitte Boesen forlater styretFRU C. HERMANSENS MINDELEGATUlla Birgitte Boesen forlater styret for FRU C. HERMANSENS MINDELEGAT etter en periode på 14 år.Se mere
16. oktober 1999StiftelseFRU C. HERMANSENS MINDELEGATFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT stiftes i bransjen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere
18. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortFRU C. HERMANSENS MINDELEGATFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere
15. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortFRU C. HERMANSENS MINDELEGATFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere
27. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortFRU C. HERMANSENS MINDELEGATFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere
21. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortFRU C. HERMANSENS MINDELEGATFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere
5. februar 1992Flere forlater styretFRU C. HERMANSENS MINDELEGAT2 medlemmer forlater styret for FRU C. HERMANSENS MINDELEGAT. Ulla Birgitte Boesen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 1986Ulla Birgitte Boesen blir med i styretFRU C. HERMANSENS MINDELEGATUlla Birgitte Boesen blir med i styret for FRU C. HERMANSENS MINDELEGAT.Se mere
7. mai 1986Ny status NORMALFRU C. HERMANSENS MINDELEGATTidligere status: Ukjent. Ulla Birgitte Boesen er medlem av styret.Se mere