7. juni 2011Morten Worsøe blir ny styrelederRADSTEDHUS ApSMorten Worsøe erstatter Ulla Birgitte Petersen som styreleder hos RADSTEDHUS ApS etter en periode på 12 år.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
17. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 31. desember 2008. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
13. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
30. juni 2007AdresseendringRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS flytter til ny adresse i Sakskøbing. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeRADSTEDHUS ApSTidligere bransje: Undervisning i øvrigt. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
7. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
30. november 2004Allan Petersen blir med i styretRADSTEDHUS ApSAllan Petersen blir med i styret for RADSTEDHUS ApS. Ulla Birgitte Petersen er fortsatt styreleder.Se mere
7. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
10. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortRADSTEDHUS ApSRADSTEDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
17. desember 1998Nytt navn: RADSTEDHUS ApSVITA BONA ApSVITA BONA ApS skifter navn til RADSTEDHUS ApS. Ulla Birgitte Petersen er styreleder.Se mere
16. desember 1998Ulla Birgitte Petersen blir med i styretVITA BONA ApSUlla Birgitte Petersen blir med i styret for VITA BONA ApS.Se mere