26. augustUlla Lütt forlater styretCONSENDO SYSTEMS A/SUlla Lütt forlater styret for CONSENDO SYSTEMS A/S etter en periode på 13 år.Se mere
10. januarLars Lamp Hansen slutter som adm. direktørCONSENDO SYSTEMS A/SLars Lamp Hansen slutter som adm. direktør i CONSENDO SYSTEMS A/S. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
10. januarLars Lamp Hansen forlater styretCONSENDO SYSTEMS A/SLars Lamp Hansen forlater styret for CONSENDO SYSTEMS A/S etter en periode på 18 år. Ulla Lütt er fortsatt styremedlem.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
19. april 2023AdresseendringCONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S flytter fra Rødovre til Virum. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 106.213 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
17. desember 2020Overskudd på DKK 839.813 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
10. desember 2019Overskudd på DKK 207.753 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
11. desember 2018Overskudd på DKK 82.445 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
12. desember 2017Overskudd på DKK 196.955 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
6. desember 2016Overskudd på DKK 296.193 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
21. desember 2015Overskudd på DKK 157.322 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
20. desember 2014Overskudd på DKK 1.752 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
19. desember 2013Overskudd på DKK 4.426 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
5. desember 2012Overskudd på DKK 88.055 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
7. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortCONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem av styret.Se mere
15. mai 2011Ulla Lütt blir med i styretCONSENDO SYSTEMS A/SUlla Lütt blir med i styret for CONSENDO SYSTEMS A/S.Se mere