9. mai 2001Ulla Merete Bak forlater styretEJENDOMSSELSKABET DOMICILIA A/SUlla Merete Bak forlater styret for EJENDOMSSELSKABET DOMICILIA A/S etter en periode på 12 år.Se mere
31. mai 1999Ulla Merete Bak forlater styretBONA INVEST ApSUlla Merete Bak forlater styret for BONA INVEST ApS etter en periode på 20 år.Se mere
21. mai 1999John Tommy Christiansen blir med i styretFRITS SØRENSEN A/SJohn Tommy Christiansen erstatter Ulla Merete Bak i styret for FRITS SØRENSEN A/S etter en periode på 46 år.Se mere
8. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBONA INVEST ApSBONA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere
17. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortFRITS SØRENSEN A/SFRITS SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere
31. mai 1998Annelise Lund-Larsen blir med i ledelsenBONA INVEST ApSAnnelise Lund-Larsen erstatter Ulla Merete Bak i ledelsen for BONA INVEST ApS etter en periode på 19 år.Se mere
31. mars 1998Kurt Ivan Bille Ursin forlater styretFRITS SØRENSEN A/SKurt Ivan Bille Ursin forlater styret for FRITS SØRENSEN A/S etter en periode på 45 år. Ulla Merete Bak er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBONA INVEST ApSBONA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ulla Merete Bak er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortFRITS SØRENSEN A/SFRITS SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere
7. januar 1997Ulla Merete Bak forlater ledelsenWALDNER & COMPANY SCANDINAVIA A/SUlla Merete Bak forlater ledelsen for WALDNER & COMPANY SCANDINAVIA A/S etter en periode på 6 år.Se mere
24. september 1996Ulla Merete Bak forlater styretEMX SCANDINAVIA A/SUlla Merete Bak forlater styret for EMX SCANDINAVIA A/S etter en periode på 1 år.Se mere
24. september 1996Ulla Merete Bak forlater styretEMX COMMUNICATION INTERNATIONAL A/SUlla Merete Bak forlater styret for EMX COMMUNICATION INTERNATIONAL A/S etter en periode på 1 år.Se mere
24. september 1996Ulla Merete Bak forlater ledelsenEMX SCANDINAVIA A/SUlla Merete Bak forlater ledelsen for EMX SCANDINAVIA A/S etter en periode på 1 år.Se mere
2. september 1996Regnskap for 1995 offentligjortBONA INVEST ApSBONA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ulla Merete Bak er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortFRITS SØRENSEN A/SFRITS SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere
29. mai 1996Troels Marstrand Mygind blir med i styretFRITS SØRENSEN A/STroels Marstrand Mygind blir med i styret for FRITS SØRENSEN A/S. Ulla Merete Bak er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1996Endring i eierkretsenFRITS SØRENSEN A/STroels Marstrand Mygind registrert som reell eier av FRITS SØRENSEN A/S. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere
23. januar 1996Ulla Merete Bak forlater ledelsenALPHA-PLUS INNOVATION DENMARK ApSUlla Merete Bak forlater ledelsen for ALPHA-PLUS INNOVATION DENMARK ApS etter en periode på 1 år.Se mere
11. desember 1995Ulla Merete Bak forlater ledelsenDANSK - TYSK PLEJEHJEMSINVEST ApSUlla Merete Bak forlater ledelsen for DANSK - TYSK PLEJEHJEMSINVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
5. desember 1995Thomas Magnussen blir med i ledelsenEMX COMMUNICATION INTERNATIONAL A/SThomas Magnussen erstatter Kjeld Lercke i ledelsen for EMX COMMUNICATION INTERNATIONAL A/S etter en periode på 8 måneder. Ulla Merete Bak er medlem av styret.Se mere