9. august 2006Ulrich Wilhelm Ellerbeck forlater styretGUDME RAASCHOU BANK A/SUlrich Wilhelm Ellerbeck forlater styret for GUDME RAASCHOU BANK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juli 2006Endring i eierkretsenGUDME RAASCHOU BANK A/SNiels Thorborg registrert som reell eier av GUDME RAASCHOU BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
26. april 2006AdresseendringGUDME RAASCHOU BANK A/SGUDME RAASCHOU BANK A/S flytter til ny adresse i København V. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
12. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortGUDME RAASCHOU BANK A/SGUDME RAASCHOU BANK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
24. mars 2006Morten Gregersen blir med i styretGUDME RAASCHOU BANK A/SMorten Gregersen blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er fortsatt styreleder.Se mere
30. desember 2005Erstatning i styretGUDME RAASCHOU BANK A/S7 endringer i styret for GUDME RAASCHOU BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er fortsatt styreleder.Se mere
30. desember 2005Flemming Hinsch Jensen blir adm. direktørGUDME RAASCHOU BANK A/SFlemming Hinsch Jensen blir adm. direktør i GUDME RAASCHOU BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
30. desember 2005Nytt navn: GUDME RAASCHOU BANK A/SHSH GUDME BANK A/SHSH GUDME BANK A/S skifter navn til GUDME RAASCHOU BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
9. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortHSH GUDME BANK A/SHSH GUDME BANK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
13. april 2005Erstatning i styretHSH GUDME BANK A/S7 endringer i styret for HSH GUDME BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er fortsatt styreleder.Se mere
10. juni 2004Nytt navn: HSH GUDME BANK A/SGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB skifter navn til HSH GUDME BANK A/S. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
29. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er styreleder.Se mere
28. mars 2003Niels Henning Antonsen forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABNiels Henning Antonsen forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 6 år. Ulrich Wilhelm Ellerbeck er fortsatt styreleder.Se mere
8. januar 2003Ulrich Wilhelm Ellerbeck blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUlrich Wilhelm Ellerbeck blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB.Se mere