29. september 2014Ulrik Ajine Wandall forlater styretJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SUlrik Ajine Wandall forlater styret for JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. august 2014Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/STidligere status: Normal. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
26. mai 2014AdresseendringJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S flytter fra Vejby til Græsted. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
20. juni 2013Underskudd på DKK 66.855 JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
29. april 2013Januz Ulrich Frydshou blir med i ledelsenJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SJanuz Ulrich Frydshou erstatter Flemming Ulrik Jensen i ledelsen for JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S etter en periode på 1 år. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
22. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 31. desember 2011. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
29. februar 2012Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/STidligere bransje: Udgivelse af computerspil. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011AdresseendringJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S flytter fra Hellebæk til Vejby. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
15. desember 2011Ingriid Madalina Frydshou-Aderrn forlater styretJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SIngriid Madalina Frydshou-Aderrn forlater styret for JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S etter en periode på 1 år. Ulrik Ajine Wandall er fortsatt styremedlem.Se mere
13. desember 2011Flemming Ulrik Jensen blir med i ledelsenJENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SFlemming Ulrik Jensen erstatter Ulrik Ajine Wandall i ledelsen for JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
13. desember 2011Nytt navn: JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/SOUR GAME A/SOUR GAME A/S skifter navn til JENSEN OG JENSEN OG JENSEN A/S. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
12. januar 2011Ulrik Ajine Wandall blir med i ledelsenOUR GAME A/SUlrik Ajine Wandall erstatter Ingriid Madalina Frydshou-Aderrn i ledelsen for OUR GAME A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
1. oktober 2010Ny bransje: Udgivelse af computerspilOUR GAME A/STidligere bransje: Uoplyst. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
9. juli 2010Ingriid Madalina Frydshou-Aderrn blir med i ledelsenOUR GAME A/SIngriid Madalina Frydshou-Aderrn blir med i ledelsen for OUR GAME A/S. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
1. juli 2010StiftelseOUR GAME A/SOUR GAME A/S stiftes i bransjen uoplyst. Ulrik Ajine Wandall er medlem av styret.Se mere
28. september 2009Dirk Klaus-Werner Fischbeck blir med i ledelsenOUR HOUSE ApSDirk Klaus-Werner Fischbeck erstatter Ulrik Ajine Wandall i ledelsen for OUR HOUSE ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
1. april 2009Ny bransje: Gennemførelse af byggeprojekterOUR HOUSE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ulrik Ajine Wandall er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2009StiftelseOUR HOUSE ApSOUR HOUSE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ulrik Ajine Wandall er medlem af ledelsen.Se mere