14. juniUnderskudd på DKK 123.373 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 507.194 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 781.781 FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 225.439 FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 644.193 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 409.619 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 715.110 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 108.214 FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 356.322 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 1,6 mio.FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 289.217 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 529.675 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2020Peter Jan Fournais blir med i styretFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SPeter Jan Fournais blir med i styret for FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Overskudd på DKK 33.875 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Underskudd på DKK 838.623 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Overskudd på DKK 802.921 FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 5.443 FOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/SFOURNAIS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 786.362 FOURNAIS ENERGI ApSFOURNAIS ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ulrik Fournais er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 1,6 mio.FOURNAIS A/SFOURNAIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ulrik Fournais er medlem av styret.Se mere
8. mars 2019 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerFournais A/S Ulrik Fournais er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ulrik Mikael Bernhoft hos Fournais A/S (kilde: Les artikkel