16. mars 1994Ulrik Møller Andreasen forlater styretDURA LAND- OG SKOVBRUG ApSUlrik Møller Andreasen forlater styret for DURA LAND- OG SKOVBRUG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. mars 1994Ulrik Møller Andreasen forlater ledelsenDURA LAND- OG SKOVBRUG ApSUlrik Møller Andreasen forlater ledelsen for DURA LAND- OG SKOVBRUG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. februar 1994Nytt navn: DURA LAND- OG SKOVBRUG ApSDURA GREEN ApSDURA GREEN ApS skifter navn til DURA LAND- OG SKOVBRUG ApS. Ulrik Møller Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1994Eric Malver forlater ledelsenDURA GREEN ApSEric Malver forlater ledelsen for DURA GREEN ApS etter en periode på 3 år. Ulrik Møller Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 1993Ulrik Møller Andreasen forlater ledelsenApS NR. 35.007 AF 16. JANUAR 1984Ulrik Møller Andreasen forlater ledelsen for ApS NR. 35.007 AF 16. JANUAR 1984 etter en periode på 13 år.Se mere
17. desember 1992Nytt navn: ApS NR. 35.007 AF 16. JANUAR 1984PETRO EUROPE MANAGEMENT ApSPETRO EUROPE MANAGEMENT ApS skifter navn til ApS NR. 35.007 AF 16. JANUAR 1984. Ulrik Møller Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 1990StiftelseDURA GREEN ApSDURA GREEN ApS stiftes i bransjen kornavl. Ulrik Møller Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1979StiftelsePETRO EUROPE MANAGEMENT ApSPETRO EUROPE MANAGEMENT ApS stiftes i 1979. Ulrik Møller Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere