6. marsOverskudd på DKK 4,9 mio.Sydhavns Plads 4 ApSSydhavns Plads 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Endring i eierkretsenBeeflover ApSCasper Stuhr Sobczyk registrert som reell eier av Beeflover ApS. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Endring i eierkretsenBeeflover ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Beeflover ApS. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 202.958 EJENDOMSSELSKABET THOMSENSVEJ SLAGELSE ApSEJENDOMSSELSKABET THOMSENSVEJ SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.MØLLER & MØLLERGAARD INVEST ApSMØLLER & MØLLERGAARD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 578.654 Slagelse Homes 4 ApSSlagelse Homes 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 3,1 mio.Onlysleep A/SOnlysleep A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 835.208 Slagelse Homes ApSSlagelse Homes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.JCO Holding ApSJCO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 8,8 mio.CPH Homes A/SCPH Homes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 120.547 Slagelse Homes 3 ApSSlagelse Homes 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 50 mio.JOHN NIELSEN FINANS ApSJOHN NIELSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Tugwell & Møllergaard ApSTugwell & Møllergaard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 123.077 JN Property Solutions ApSJN Property Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.Nørmark Meat ApSNørmark Meat ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er styreleder.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.Slagelse Homes 2 ApSSlagelse Homes 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 966.660 Butcha ApSButcha ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 85.880 Beeflover ApSBeeflover ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 591.670 Cafe Antvorskov ApSCafe Antvorskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Møllergaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerUlrik Møllergaard er indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for John Sashi Nielsen, der dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel