24. aprilOverskudd på DKK 9,7 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 19 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortGRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Overskudd på DKK 18 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2020Overskudd på DKK 12 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2020Jacob Holm Knudsen blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SJacob Holm Knudsen blir med i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2019 · Sjællands NyhederRejsegilde på ny drive-in hal hos XL-Byg- Jeg vil jeg også gerne takke Jes Gravesen, administrerende direktør i C.F Petersen & søn og Ulrik Thorsted, direktør i Grønvold & Schou for at I har sat dette store skib i søen. Les artikkel
1. april 2019Overskudd på DKK 11 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2018Overskudd på DKK 8,2 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2018Kirsten Elsebeth Sørensen blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SKirsten Elsebeth Sørensen erstatter Dorthe Skov Jensen i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S etter en periode på 10 år. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018 · VD OnlineTræder i pedalerne for en god sag: Stor spinningevent i VestsjællandsCentretMichael Carlsen - VIP-Rynke, holdkaptajn Niels Urban, direktør Ulrik Thorsted - XL BYG, Jane Dahl - Vestsjællandscentret, viceholdkaptajn Ole Olsen og Poul Buur - VIP Rynke. Les artikkel
13. februar 2018Erstatning i styretGRØNVOLD & SCHOU A/S5 endringer i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2017Endring i eierkretsenGRØNVOLD & SCHOU A/SMichael Buhl registrert som reell eier av GRØNVOLD & SCHOU A/S. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2017Overskudd på DKK 7,5 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2016 · VD OnlineXL-Forårsmesse for hele familienXL Spinning med Rynkeby I år er også XL Spinning kl. 10.30-12.30 en del af arrangementet ved forårsmessen i Slagelse, oplyser direktør Ulrik Thorsted. Les artikkel
15. mars 2016Overskudd på DKK 7,4 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2016Erstatning i styretGRØNVOLD & SCHOU A/S3 endringer i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2015Overskudd på DKK 6,2 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ulrik Thorsted er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2015 · VD OnlineXL Byg og Team Rynkeby Vestsjælland cykler til fordel for BørnecancerfondenGratis pølser og gode tilbud Ulrik Thorsted, chef for XL-Byg har ikke bestemt, om han selv vil cykle med på holdet fra XL-Byg, men han lover at alle der møde op, bliver budt på gratis pølser og øl/vand, og at der i butikken vil være helt fantastiske tilbud. Les artikkel
28. mars 2014Ulrik Thorsted blir med i ledelsenGRØNVOLD & SCHOU A/SUlrik Thorsted blir med i ledelsen for GRØNVOLD & SCHOU A/S.Se mere