14. april 2009Ulrika Maria Molander forlater styretSAPA PROFILER A/SUlrika Maria Molander forlater styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. februar 2009Mats Stefan Ingemar Nilsson forlater ledelsenSAPA PROFILER A/SMats Stefan Ingemar Nilsson forlater ledelsen for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 5 år. Ulrika Maria Molander er medlem av styret.Se mere
19. februar 2009Henrik Stokholm Futtrup blir adm. direktørSAPA PROFILER A/SHenrik Stokholm Futtrup blir adm. direktør i SAPA PROFILER A/S. Ulrika Maria Molander er medlem av styret.Se mere
16. juni 2008Per Lyngaa blir med i styretSAPA PROFILER A/SPer Lyngaa erstatter Laurids Lauridsen i styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 9 måneder. Ulrika Maria Molander er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ulrika Maria Molander er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af aluminiumSAPA PROFILER A/STidligere bransje: Fremstilling af aluminium og komponenter heraf. Ulrika Maria Molander er medlem av styret.Se mere
26. september 2007Erstatning i styretSAPA PROFILER A/S5 endringer i styret for SAPA PROFILER A/S. Ulrika Maria Molander er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ulrika Maria Molander er medlem av styret.Se mere
24. mai 2007Ulrika Maria Molander blir med i styretSAPA PROFILER A/SUlrika Maria Molander erstatter Lars Rune Forsberg i styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 3 år.Se mere