23. juli 2003Uno Kent Åke Ahlgren forlater styretIKEA TRADING SERVICES ApSUno Kent Åke Ahlgren forlater styret for IKEA TRADING SERVICES ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortIKEA TRADING SERVICES ApSIKEA TRADING SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2001 til 31. august 2002. Uno Kent Åke Ahlgren er styreleder.Se mere
27. desember 2002Ny selskapsform AnpartsselskabIKEA TRADING SERVICES ApSIKEA TRADING SERVICES A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til IKEA TRADING SERVICES ApS. Uno Kent Åke Ahlgren er styreleder.Se mere
1. mars 2002Peter Høgsted blir med i ledelsenIKEA TRADING SERVICES A/SPeter Høgsted erstatter Lars Tomas Simonsson i ledelsen for IKEA TRADING SERVICES A/S etter en periode på 4 år. Uno Kent Åke Ahlgren er styreleder.Se mere
24. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortIKEA TRADING SERVICES A/SIKEA TRADING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2000 til 31. august 2001. Uno Kent Åke Ahlgren er styreleder.Se mere
11. oktober 2001Peter Høgsted blir med i styretIKEA TRADING SERVICES A/SPeter Høgsted erstatter Ian Vincent Duffy i styret for IKEA TRADING SERVICES A/S etter en periode på 3 år. Uno Kent Åke Ahlgren er fortsatt styreleder.Se mere
22. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortIKEA TRADING SERVICES A/SIKEA TRADING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1999 til 31. august 2000. Uno Kent Åke Ahlgren er styreleder.Se mere
1. november 2000Uno Kent Åke Ahlgren blir med i styretIKEA TRADING SERVICES A/SUno Kent Åke Ahlgren erstatter Lars goran Pettersson i styret for IKEA TRADING SERVICES A/S etter en periode på 5 år.Se mere