Commercial Real Estate Denmark P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ute Christiane Eckert er medlem av styret.
Commercial Real Estate Denmark P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ute Christiane Eckert er medlem av styret.
Peter Olsson erstatter Carsten Warren Petersen i ledelsen for DANSK EJENDOMSFOND I A/S etter en periode på 9 måneder. Ute Christiane Eckert er medlem av styret.