10. juliUnderskudd på DKK 3,5 mio.Base2Charge ApSBase2Charge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er nestleder i styret.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 1,7 mio.SALOMON A/SSALOMON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 124.083 DRUD INVEST A/SDRUD INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem av styret.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 2,4 mio.PERAGO A/SPERAGO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem av styret.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 814.527 BRINKEN A/SBRINKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem av styret.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 13.007 BRINKEN PROPERTIES ApSBRINKEN PROPERTIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 3,1 mio.SALOMON PROPERTIES ApSSALOMON PROPERTIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiOverskudd på DKK 314.555 Dana - Technology ApSDana - Technology ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. maiEndring i eierkretsenDANSK STÅLMONTAGE A/SVagn Drud Hansen reduserer sitt reelle eierskap av DANSK STÅLMONTAGE A/S.Se mere
23. april · erhvervslivodense.dkOverskuddet stiger: Dansk Stålmontage A/S fik milliongevinstI sidste ende er det Vagn Drud Hansen,Inge Marie Møller Hansen,Stine Clausen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
23. aprilOverskudd på DKK 1,1 mio.DANSK STÅLMONTAGE A/SDANSK STÅLMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vagn Drud Hansen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. aprilNikolai Nygaard Jørgensen blir med i styretDANSK STÅLMONTAGE A/SNikolai Nygaard Jørgensen blir med i styret for DANSK STÅLMONTAGE A/S. Vagn Drud Hansen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. aprilClaus Nielsen forlater ledelsenDANSK STÅLMONTAGE A/SClaus Nielsen forlater ledelsen for DANSK STÅLMONTAGE A/S etter en periode på 4 år. Vagn Drud Hansen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. aprilNikolai Nygaard Jørgensen blir adm. direktørDANSK STÅLMONTAGE A/SNikolai Nygaard Jørgensen blir adm. direktør i DANSK STÅLMONTAGE A/S. Vagn Drud Hansen eier 25% av virksomheten.Se mere
4. aprilAdresseendringIlluminatron A/SIlluminatron A/S flytter fra Odense N til Tranekær. Vagn Drud Hansen er medlem av styret.Se mere
1. marsEndring i eierkretsenDANSK STÅLMONTAGE A/SVagn Drud Hansen registrert som reell eier av DANSK STÅLMONTAGE A/S.Se mere
4. januarUnderskudd på DKK 623.858 Illuminatron A/SIlluminatron A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. april 2022 til 30. juni 2023. Vagn Drud Hansen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2023Vagn Drud Hansen blir med i styretIlluminatron A/SVagn Drud Hansen blir med i styret for Illuminatron A/S.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.SALOMON A/SSALOMON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vagn Drud Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.Base2Charge ApSBase2Charge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vagn Drud Hansen er nestleder i styret.Se mere