29. desember 1998Vagn Kviesgaard forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVEVagn Kviesgaard forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 3 år.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Vagn Kviesgaard er medlem av styret.Se mere
23. mars 1998Svend Stig Knudsen forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVESvend Stig Knudsen forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 12 år. Vagn Kviesgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1997Aage Klausholm forlater ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVEAage Klausholm forlater ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 11 år. Vagn Kviesgaard er medlem av styret.Se mere
23. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Vagn Kviesgaard er medlem av styret.Se mere
24. mars 1997Erstatning i styretFONDEN LYSTRUPHAVE8 endringer i styret for FONDEN LYSTRUPHAVE. Vagn Kviesgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. oktober 1996Regnskap for 1995 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vagn Kviesgaard er medlem av styret.Se mere
1. august 1996Jens Møller Pedersen blir med i ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVEJens Møller Pedersen blir med i ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE. Vagn Kviesgaard er medlem av styret.Se mere
25. mars 1996Vagn Kviesgaard blir med i styretFONDEN LYSTRUPHAVEVagn Kviesgaard blir med i styret for FONDEN LYSTRUPHAVE.Se mere