21. juni 2021Vagn Steen Larsen Bender forlater ledelsenSØSKRÆNTEN 2009 ApSVagn Steen Larsen Bender forlater ledelsen for SØSKRÆNTEN 2009 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
21. juni 2021Endring i eierkretsenSØSKRÆNTEN 2009 ApSVagn Steen Larsen Bender er ikke lenger registrert som reell eier av SØSKRÆNTEN 2009 ApS.Se mere
10. februar 2021Vagn Steen Larsen Bender forlater styretUROLOGIC ApSVagn Steen Larsen Bender forlater styret for UROLOGIC ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. januar 2021Overskudd på DKK 46.963 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SØSKRÆNTEN 2009 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2020Underskudd på DKK 8.750 SØSKRÆNTEN 2009 ApSSØSKRÆNTEN 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2020Overskudd på DKK 614.394 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 0 SØSKRÆNTEN 2009 ApSSØSKRÆNTEN 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2019Overskudd på DKK 25.105 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
26. juli 2018AdresseendringUROLOGIC ApSUROLOGIC ApS flytter fra Skanderborg til Vedbæk. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
23. mai 2018Overskudd på DKK 0 SØSKRÆNTEN 2009 ApSSØSKRÆNTEN 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018Overskudd på DKK 35.701 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
25. april 2017Overskudd på DKK 0 SØSKRÆNTEN 2009 ApSSØSKRÆNTEN 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2017Underskudd på DKK 683.832 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
5. august 2016Overskudd på DKK 0 SØSKRÆNTEN 2009 ApSSØSKRÆNTEN 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vagn Steen Larsen Bender er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2016Underskudd på DKK 250.759 UROLOGIC ApSUROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
20. januar 2016 · Jydske VestkystenMænd og tabu-emnerneDer er oplæg ved kontinenssygeplejerske Annette Carstensen, civilingeniør og opfinder af urox-produkterne, Vagn Bender, civilingeniør hos Urologic, Bob Rødsten og direktør og ejer af Urologic, Jan Bender. Les artikkel
24. november 2015Endring i eierkretsenUROLOGIC ApSJan Bender registrert som reell eier av UROLOGIC ApS. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2015Jan Bender blir adm. direktørUROLOGIC ApSJan Bender blir adm. direktør i UROLOGIC ApS. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere
30. september 2015Carsten Bob Rødsten slutter som adm. direktørUROLOGIC ApSCarsten Bob Rødsten slutter som adm. direktør i UROLOGIC ApS. Vagn Steen Larsen Bender er medlem av styret.Se mere