27. januar 1998Jens Søe blir med i ledelsenRINGKØBING BIO ApSJens Søe erstatter Vera Petersen i ledelsen for RINGKØBING BIO ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortRINGKØBING BIO ApSRINGKØBING BIO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Vera Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortRINGKØBING BIO ApSRINGKØBING BIO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vera Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1995Flemming Johannes Nehammer Petersen forlater ledelsenRINGKØBING BIO ApSFlemming Johannes Nehammer Petersen forlater ledelsen for RINGKØBING BIO ApS etter en periode på 18 år. Vera Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 1995Vera Petersen blir med i ledelsenRINGKØBING BIO ApSVera Petersen blir med i ledelsen for RINGKØBING BIO ApS.Se mere