28. desember 2023Underskudd på DKK 151.596 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 6.797 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Heidi Hede Hansen blir med i styretKK 1999 A/SHeidi Hede Hansen erstatter Thomas Kingo Hede Karlsen i styret for KK 1999 A/S etter en periode på 52 år. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 641 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 94.981 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2022 · Erhvervsnyt SilkeborgKingo-familien: En driftig søskendeflok fra SilkeborgJens Kingo Carlsen stiftede firmaet i 1955, hvor der var fuld gang i udviklingen med nye boliger og veje i Danmark. 15 år senere i 1970 overtog sønnen Vermund Karlsen nedbrydningsfirmaet og videreførte aktiviteterne sammen med hustruen Ida Karlsen. Les artikkel
17. mai 2022 · Midtjyllands AvisKingo-familien: En driftig søskendeflok fra SilkeborgJens Kingo Carlsen stiftede firmaet i 1955, hvor der var fuld gang i udviklingen med nye boliger og veje i Danmark. 15 år senere i 1970 overtog sønnen Vermund Karlsen nedbrydningsfirmaet og videreførte aktiviteterne sammen med hustruen Ida Karlsen. Les artikkel
19. november 2021Underskudd på DKK 488.182 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Underskudd på DKK 145.625 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. april 2021 · Midtjyllands AvisDet koster penge at være miljørigtig nedbryderSenere tog Thomas Kingo Karlsens forældre, Ida og Vermund Karlsen, over, og moderen arbejder fortsat i firmaet. Les artikkel
22. september 2020Underskudd på DKK 285.985 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. september 2020Underskudd på DKK 114.488 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2020 · Midtjyllands AvisThomas Kingo stopper som direktør i Kingo Karlsen A/SThomas Kingo Karlsens farfar Jens Kingo Carlsen var grundlægger, og senere overtog Thomas Kingo Karlsens forældre, Ida og Vermund Karlsen. Les artikkel
19. november 2019Overskudd på DKK 84.644 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2019Overskudd på DKK 29.716 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 163.627 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. november 2018Overskudd på DKK 62.719 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017Underskudd på DKK 23.951 V. KARLSEN BYG ApSV. KARLSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017Overskudd på DKK 104.587 KK 1999 A/SKK 1999 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Vermund Mærcher Karlsen eier 100% av virksomheten.Se mere