1. juliUnderskudd på DKK 1,0 mio.Coatable A/SCoatable A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Verner Bentzen er styreleder.Se mere
2. oktober 2023Endring i eierkretsenCoatable A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Coatable A/S. Verner Bentzen er styreleder.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 142.444 Coatable A/SCoatable A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. august 2021 til 31. desember 2022. Verner Bentzen er styreleder.Se mere
15. mai 2023Verner Bentzen blir med i styretCoatable A/SVerner Bentzen blir med i styret for Coatable A/S.Se mere
15. mai 2023Endring i eierkretsenCoatable A/S4 personer endrer deres reelle eierskab av Coatable A/S. Verner Bentzen er styreleder.Se mere
21. desember 2006Verner Bentzen forlater styretNOVO NORDISK SECURITY A/SVerner Bentzen forlater styret for NOVO NORDISK SECURITY A/S etter en periode på 8 år.Se mere
20. desember 2006Nytt navn: NOVO NORDISK SECURITY A/SNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S skifter navn til NOVO NORDISK SECURITY A/S. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
27. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
28. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
22. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
10. april 2003Astrid Solvejg Korsgaard blir med i styretNNS SIKRING A/SAstrid Solvejg Korsgaard erstatter Per Schalburg i styret for NNS SIKRING A/S etter en periode på 4 år. Verner Bentzen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
25. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
28. oktober 1999Niels Erik Petersen blir med i styretNNS SIKRING A/SNiels Erik Petersen erstatter Peter Tang i styret for NNS SIKRING A/S etter en periode på 9 måneder. Verner Bentzen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNNS SIKRING A/SNNS SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 31. desember 1998. Verner Bentzen er medlem av styret.Se mere
21. mai 1999Nye navn i styretNNS SIKRING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for NNS SIKRING A/S. Verner Bentzen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januar 1999Verner Bentzen blir med i styretNNS SIKRING A/SVerner Bentzen blir med i styret for NNS SIKRING A/S.Se mere