4. juni 2002Verner Jensen forlater styretHALS NAUTICO CENTER ApSVerner Jensen forlater styret for HALS NAUTICO CENTER ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. mai 2002Verner Jensen forlater styretHALS GOLFBANE A/SVerner Jensen forlater styret for HALS GOLFBANE A/S etter en periode på 9 år.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2000Lone Starbæk Schmidt forlater styretHALS GOLFBANE A/SLone Starbæk Schmidt forlater styret for HALS GOLFBANE A/S etter en periode på 1 år. Verner Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
28. april 1999Erstatning i styretHALS GOLFBANE A/S3 endringer i styret for HALS GOLFBANE A/S. Verner Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 1998Henrik Hagbarth blir med i styretHALS NAUTICO CENTER ApSHenrik Hagbarth erstatter Hugo Bernth Weesgaard i styret for HALS NAUTICO CENTER ApS etter en periode på 8 år. Verner Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1998Henrik Hagbarth blir med i ledelsenHALS NAUTICO CENTER ApSHenrik Hagbarth erstatter Hugo Bernth Weesgaard i ledelsen for HALS NAUTICO CENTER ApS etter en periode på 8 år. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1997Knud Schnack Pedersen forlater styretHALS GOLFBANE A/SKnud Schnack Pedersen forlater styret for HALS GOLFBANE A/S etter en periode på 4 år. Verner Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 1997Nis Nissen Burchardt forlater ledelsenHALS GOLFBANE A/SNis Nissen Burchardt forlater ledelsen for HALS GOLFBANE A/S etter en periode på 4 år. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
16. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortHALS NAUTICO CENTER ApSHALS NAUTICO CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere
19. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortHALS GOLFBANE A/SHALS GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Verner Jensen er medlem av styret.Se mere