1. juli 2002Vibeke Efdal forlater styretWILLY EFDAL HOLDING ApSVibeke Efdal forlater styret for WILLY EFDAL HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
17. januar 2001AdresseendringWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS flytter fra Hvidovre til Køge. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
31. desember 1999Jan Tronier forlater styretWILLY EFDAL HOLDING ApSJan Tronier forlater styret for WILLY EFDAL HOLDING ApS etter en periode på 6 år. Vibeke Efdal er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
28. april 1997Vibeke Efdal forlater styretB.S. STRØGET ApSVibeke Efdal forlater styret for B.S. STRØGET ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. april 1997Vibeke Efdal forlater styretTHE BODY SHOP RØDOVRE ApSVibeke Efdal forlater styret for THE BODY SHOP RØDOVRE ApS etter en periode på 10 år.Se mere
19. februar 1997Vibeke Efdal forlater ledelsenB.S. DANMARK A/SVibeke Efdal forlater ledelsen for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 21 år.Se mere
23. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortB.S. STRØGET ApSB.S. STRØGET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 31. desember 1995. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
23. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
23. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortTHE BODY SHOP RØDOVRE ApSTHE BODY SHOP RØDOVRE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
23. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortB.S. DANMARK A/SB.S. DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vibeke Efdal er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1996Vibeke Efdal forlater styretB.S. DANMARK A/SVibeke Efdal forlater styret for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 20 år.Se mere
27. juni 1996Willy Helmer Efdal forlater ledelsenB.S. DANMARK A/SWilly Helmer Efdal forlater ledelsen for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 20 år. Vibeke Efdal er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 1995StiftelseB.S. STRØGET ApSB.S. STRØGET ApS stiftes i bransjen parfumerier. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere
9. juli 1994Nytt navn: B.S. DANMARK A/SWILLY EFDAL ApSWILLY EFDAL ApS skifter navn til B.S. DANMARK A/S. Vibeke Efdal er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 1994StiftelseWILLY EFDAL HOLDING ApSWILLY EFDAL HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Vibeke Efdal er medlem av styret.Se mere