2. april 2020Vibeke Høeg forlater styretSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSVibeke Høeg forlater styret for SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 96.223 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 67.518 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
12. juni 2017Underskudd på DKK 19.683 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 96.948 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
27. april 2015Underskudd på DKK 135.950 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
6. april 2015AdresseendringSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS flytter fra København K til København Ø. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
9. juni 2014Underskudd på DKK 30.954 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
25. mai 2013Overskudd på DKK 76.670 SCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
24. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
20. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
15. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
30. mai 2009AdresseendringSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS flytter fra København NV til København K. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidlingSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSTidligere bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
8. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2006AdresseendringSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS flytter fra Bagsværd til København NV. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
25. juni 2006AdresseendringSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS flytter fra København Ø til Bagsværd. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApSSCORPIO INVEST AND CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Vibeke Høeg er medlem av styret.Se mere