7. oktober 2011Vibeke Lisa Juul forlater ledelsenFOLEVEJ 34 ApSVibeke Lisa Juul forlater ledelsen for FOLEVEJ 34 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFOLEVEJ 34 ApSTidligere status: Normal. Vibeke Lisa Juul er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFOLEVEJ 34 ApSFOLEVEJ 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Vibeke Lisa Juul er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2010AdresseendringFOLEVEJ 34 ApSFOLEVEJ 34 ApS flytter fra Tinglev til Gram. Vibeke Lisa Juul er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFOLEVEJ 34 ApSFOLEVEJ 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Vibeke Lisa Juul er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFOLEVEJ 34 ApSFOLEVEJ 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Vibeke Lisa Juul er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2007Vibeke Lisa Juul blir med i ledelsenFOLEVEJ 34 ApSVibeke Lisa Juul erstatter Astrid Susanne König i ledelsen for FOLEVEJ 34 ApS etter en periode på 2 år.Se mere