20. november 2023AdresseendringBAVLA ApsBAVLA Aps flytter fra Ry til Horsens. Vibeke Løvschall Ankerfelt eier 20% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.BAVLA ApsBAVLA Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt eier 20% av virksomheten.Se mere
23. oktober 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.BMLP ApSBMLP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.Elogic A/SElogic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2023Erstatning i styretElogic A/S5 endringer i styret for Elogic A/S. Vibeke Løvschall Ankerfelt er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 2,8 mio.BAVLA ApsBAVLA Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt eier 20% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 2,8 mio.BMLP ApSBMLP ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2021 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
23. september 2022Underskudd på DKK 2,6 mio.Elogic A/SElogic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
23. september 2022AdresseendringElogic A/SElogic A/S flytter fra Hornsyld til Horsens. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
3. juni 2022AdresseendringBMLP ApSBMLP ApS flytter fra Ry til Horsens. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparaterElogic A/STidligere bransje: Fremstilling af kommunikationsudstyr. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
25. november 2021Steen Wæver Poulsen blir med i styretElogic A/SSteen Wæver Poulsen blir med i styret for Elogic A/S. Vibeke Løvschall Ankerfelt er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 1,7 mio.Elogic A/SElogic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere
22. juni 2021Morten Rüdevald blir med i styretElogic A/SMorten Rüdevald blir med i styret for Elogic A/S. Vibeke Løvschall Ankerfelt er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelseSamtidigt er Bo Ankerfelt, Vibeke Løvschall Ankerfelt, Per Eskildsen og Morten Rüdevald indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jesper Hørsholt og Peter Thorlund Haahr (kilde: Les artikkel
21. mai 2021 · Electronic Supply DKNyt om navne: Asetek, Grundfos Holding og WidexSamtidigt er Bo Ankerfelt, Vibeke Løvschall Ankerfelt, Per Eskildsen og Morten Rüdevald indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jesper Hørsholt og Peter Thorlund Haahr (kilde: Les artikkel
21. mai 2021 · Dagbladet LicitationenÆndringer i direktioner og bestyrelserSamtidigt er Bo Ankerfelt, Vibeke Løvschall Ankerfelt, Per Eskildsen og Morten Rüdevald indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jesper Hørsholt og Peter Thorlund Haahr (kilde: Les artikkel
19. mai 2021Jacob Klein forlater styretElogic A/SJacob Klein forlater styret for Elogic A/S etter en periode på 2 år. Vibeke Løvschall Ankerfelt er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2021Overskudd på DKK 364.658 BAVLA ApsBAVLA Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vibeke Løvschall Ankerfelt eier 20% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Michael Nedergaard slutter som adm. direktørElogic A/SMichael Nedergaard slutter som adm. direktør i Elogic A/S. Vibeke Løvschall Ankerfelt er medlem av styret.Se mere