17. juniAdresseendringSelskabet af 1 Oktober 2019 ApSSelskabet af 1 Oktober 2019 ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Victor Byrholt er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 223.302 Selskabet af 1 Oktober 2019 ApSSelskabet af 1 Oktober 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Victor Byrholt er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarNytt navn: Selskabet af 1 Oktober 2019 ApSMoments Tableware ApSMoments Tableware ApS skifter navn til Selskabet af 1 Oktober 2019 ApS. Victor Byrholt er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 350.258 Moments Tableware ApSMoments Tableware ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Victor Byrholt er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 225.225 Moments Tableware ApSMoments Tableware ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Byrholt er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Victor Byrholt blir med i ledelsenMoments Tableware ApSVictor Byrholt erstatter Julia Soyiana Byrholt i ledelsen for Moments Tableware ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. september 2021AdresseendringMoments Tableware ApSMoments Tableware ApS flytter fra Lejre til Holbæk. Victor Byrholt eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 292.787 Moments Tableware ApSMoments Tableware ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 31. desember 2020. Victor Byrholt eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2019StiftelseMoments Tableware ApSMoments Tableware ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. Victor Byrholt eier 25% av virksomheten.Se mere