1. mars 2018Endring i eierkretsenKIPPCO IVSVictor Holger Peter Kipp er ikke lenger registrert som reell eier av KIPPCO IVS.Se mere
2. februar 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKIPPCO IVSTidligere status: Normal. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere
29. november 2017Heinrich Peter Kipp forlater ledelsenKIPPCO IVSHeinrich Peter Kipp forlater ledelsen for KIPPCO IVS etter en periode på 4 år. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere
29. november 2016Underskudd på DKK 33.106 KIPPCO IVSKIPPCO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 15.892 KIPPCO IVSKIPPCO IVS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2014 til 30. juni. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere
1. september 2015Ny bransje: TaxikørselKIPPCO IVSTidligere bransje: Uoplyst. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere
5. mars 2014StiftelseKIPPCO IVSKIPPCO IVS stiftes i bransjen uoplyst. Victor Holger Peter Kipp eier 100% av virksomheten.Se mere