18. juniOverskudd på DKK 88.125 LAURBERG ApSLAURBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 10.372 RIES & PEDERSEN VARDE ApSRIES & PEDERSEN VARDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. maiUnderskudd på DKK 10.192 SCANON ApSSCANON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 195.931 RPH BYG ApSRPH BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenRPH BYG ApSLaurs Laurberg Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av RPH BYG ApS. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Endring i eierkretsenRPH BYG ApSLaurs Laurberg Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av RPH BYG ApS. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 445.680 LAURBERG ApSLAURBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 561.030 SCANON ApSSCANON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 61.023 RPH BYG ApSRPH BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2023 · ErhvervplusMindre tab hos Ries & Pedersen Varde ApSFirmaet ledes af en direktion, der består af Victor Laurberg Pedersen og Michael Hansen. Les artikkel
21. april 2023Underskudd på DKK 88.665 RIES & PEDERSEN VARDE ApSRIES & PEDERSEN VARDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
2. mars 2023Kian Veis Bech Pedersen blir med i ledelsenRies & Pedersen Ejendomme ApSKian Veis Bech Pedersen erstatter Victor Laurberg Pedersen i ledelsen for Ries & Pedersen Ejendomme ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. mars 2023Endring i eierkretsenRies & Pedersen Ejendomme ApSVictor Laurberg Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Ries & Pedersen Ejendomme ApS.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 239.179 RIES & PEDERSEN VARDE ApSRIES & PEDERSEN VARDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 88.465 LAURBERG ApSLAURBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022Underskudd på DKK 38.838 Ries & Pedersen Ejendomme ApSRies & Pedersen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2022Overskudd på DKK 86.023 RPH BYG ApSRPH BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Underskudd på DKK 147.874 SCANON ApSSCANON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Victor Laurberg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. januar 2022AdresseendringRPH BYG ApSRPH BYG ApS flytter til ny adresse i Varde. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2022AdresseendringRies & Pedersen Ejendomme ApSRies & Pedersen Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Varde. Victor Laurberg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere