23. maiVigaynder Kumar Goel forlater styretV.K. GOEL HOLDING A/SVigaynder Kumar Goel forlater styret for V.K. GOEL HOLDING A/S etter en periode på 37 år.Se mere
23. maiVigaynder Kumar Goel forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSVigaynder Kumar Goel forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS etter en periode på 43 år.Se mere
23. maiManu Juhani Goel blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSManu Juhani Goel erstatter Vigaynder Kumar Goel i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS etter en periode på 43 år.Se mere
23. maiManu Juhani Goel blir med i ledelsenV.K. GOEL HOLDING A/SManu Juhani Goel erstatter Vigaynder Kumar Goel i ledelsen for V.K. GOEL HOLDING A/S etter en periode på 37 år.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 897.935 V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 718.889 EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 12 mio.V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 12 mio.EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 755.635 EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 843.183 V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 2,0 mio.V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 2,1 mio.EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 165.449 EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 47.000 V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2019Vigaynder Kumar Goel forlater ledelsenKONTANT FOTO ApSVigaynder Kumar Goel forlater ledelsen for KONTANT FOTO ApS etter en periode på 18 år.Se mere
30. januar 2019Vigaynder Kumar Goel forlater styretKONTANT FOTO ApSVigaynder Kumar Goel forlater styret for KONTANT FOTO ApS etter en periode på 18 år.Se mere
30. januar 2019Ny selskapsform AnpartsselskabKONTANT FOTO ApSKONTANT FOTO A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KONTANT FOTO ApS. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 427.876 KONTANT FOTO A/SKONTANT FOTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 4,8 mio.V.K. GOEL HOLDING A/SV.K. GOEL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 5,0 mio.EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Vigaynder Kumar Goel er medlem af ledelsen.Se mere