10. juliUnderskudd på DKK 132 Opter Danmark ApSOpter Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
11. juni 2023Overskudd på DKK 0 Opter Danmark ApSOpter Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 0 Opter Danmark ApSOpter Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
5. juni 2021Overskudd på DKK 0 Opter Danmark ApSOpter Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
21. april 2020Underskudd på DKK 2.004 Opter Danmark ApSOpter Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2018 til 31. desember 2019. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
31. mai 2019Nytt navn: Opter Danmark ApSFleet 101 ApSFleet 101 ApS skifter navn til Opter Danmark ApS. Viktor Edlund er styreleder.Se mere
9. juli 2018Viktor Edlund blir med i styretFleet 101 ApSViktor Edlund blir med i styret for Fleet 101 ApS.Se mere
9. juli 2018John Bjerre Pedersen blir med i ledelsenFleet 101 ApSJohn Bjerre Pedersen erstatter Viktor Edlund i ledelsen for Fleet 101 ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
5. juli 2018StiftelseFleet 101 ApSFleet 101 ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Viktor Edlund er medlem af ledelsen.Se mere