26. juli 2023Endring i eierkretsenBifrost Biolabs ApSVilhelm Krarup Møller er ikke lenger registrert som reell eier av Bifrost Biolabs ApS.Se mere
14. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSBifrost Biolabs ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
19. august 2022Flere forlater styretBifrost Biolabs ApS3 medlemmer forlater styret for Bifrost Biolabs ApS. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
19. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBifrost Biolabs ApSTidligere status: Normal. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
20. juli 2022Poul Fogh slutter som adm. direktørBifrost Biolabs ApSPoul Fogh slutter som adm. direktør i Bifrost Biolabs ApS. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 421.997 Bifrost Biolabs ApSBifrost Biolabs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Poul Fogh blir ny styrelederBifrost Biolabs ApSPoul Fogh erstatter Lasse Blirup Snejbjerg som styreleder hos Bifrost Biolabs ApS etter en periode på 2 år. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Poul Fogh blir adm. direktørBifrost Biolabs ApSPoul Fogh erstatter Lasse Blirup Snejbjerg som adm. direktør i Bifrost Biolabs ApS. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
27. mai 2022Vilhelm Krarup Møller slutter som adm. direktørVKM Holding APSVilhelm Krarup Møller slutter som adm. direktør i VKM Holding APS.Se mere
27. mai 2022Endring i eierkretsenVKM Holding APSVilhelm Krarup Møller er ikke lenger registrert som reell eier av VKM Holding APS.Se mere
7. september 2021Underskudd på DKK 30.376 VKM Holding APSVKM Holding APS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Vilhelm Krarup Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2021Regnskap for 2020 offentligjortBifrost Biolabs ApSBifrost Biolabs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. desember 2020. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
30. desember 2020Vilhelm Krarup Møller forlater styretBifrost Biolabs ApSVilhelm Krarup Møller forlater styret for Bifrost Biolabs ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
30. desember 2020Flere forlater ledelsenBifrost Biolabs ApS2 personer forlater ledelsen for Bifrost Biolabs ApS. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
30. desember 2020Ny selskapsform AnpartsselskabBifrost Biolabs ApSBifrost Biolabs IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Bifrost Biolabs ApS. Vilhelm Krarup Møller eier 39% av virksomheten.Se mere
26. november 2020Vilhelm Krarup Møller blir med i styretBifrost Biolabs IVSVilhelm Krarup Møller blir med i styret for Bifrost Biolabs IVS.Se mere
26. november 2020Lasse Blirup Snejbjerg blir adm. direktørBifrost Biolabs IVSLasse Blirup Snejbjerg erstatter Vilhelm Krarup Møller som adm. direktør i Bifrost Biolabs IVS.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 71.697 VKM Holding APSVKM Holding APS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Vilhelm Krarup Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mai 2020Underskudd på DKK 82.887 Bifrost Biolabs IVSBifrost Biolabs IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Vilhelm Krarup Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. april 2020Ny selskapsform AnpartsselskabVKM Holding APSVKM Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til VKM Holding APS. Vilhelm Krarup Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere