3. april 2013Villy Schrøder Nielsen forlater ledelsenASX 100.127 ApSVilly Schrøder Nielsen forlater ledelsen for ASX 100.127 ApS etter en periode på 20 år.Se mere
28. august 2012Underskudd på DKK 58.724 ASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 1999AdresseendringASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS flytter til ny adresse i Hobro. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 1997Villy Schrøder Nielsen forlater ledelsenREVISIONS-CENTRET HOBRO I/SVilly Schrøder Nielsen forlater ledelsen for REVISIONS-CENTRET HOBRO I/S etter en periode på 4 år.Se mere
7. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortASX 100.127 ApSASX 100.127 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Villy Schrøder Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere