26. september 2001Vinni Dianne Aalling Manøe forlater styretVEITEX AF 1.1.1998 ApSVinni Dianne Aalling Manøe forlater styret for VEITEX AF 1.1.1998 ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
6. september 2001Tin Jørgensen forlater styretVEITEX AF 1.1.1998 ApSTin Jørgensen forlater styret for VEITEX AF 1.1.1998 ApS etter en periode på 10 måneder. Vinni Dianne Aalling Manøe er fortsatt styremedlem.Se mere
25. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortVEITEX AF 1.1.1998 ApSVEITEX AF 1.1.1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Vinni Dianne Aalling Manøe er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2000Vinni Dianne Aalling Manøe blir med i styretVEITEX AF 1.1.1998 ApSVinni Dianne Aalling Manøe blir med i styret for VEITEX AF 1.1.1998 ApS.Se mere