25. juniVisti Kræn Møller blir med i styretCATTLENIC A/SVisti Kræn Møller blir med i styret for CATTLENIC A/S.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 3,5 mio.BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 3,5 mio.Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 540.600 Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 527.001 BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
6. august 2020Visti Kræn Møller forlater ledelsenAGRO PLUS ApSVisti Kræn Møller forlater ledelsen for AGRO PLUS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
6. august 2020Endring i eierkretsenAGRO PLUS ApSVisti Kræn Møller er ikke lenger registrert som reell eier av AGRO PLUS ApS.Se mere
13. mai 2020Overskudd på DKK 895.639 BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2020Overskudd på DKK 894.942 Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2020Overskudd på DKK 58.667 AGRO PLUS ApSAGRO PLUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 1,8 mio.Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Underskudd på DKK 43.189 AGRO PLUS ApSAGRO PLUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 1,8 mio.BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 78.744 BHMSONS Holding ApSBHMSONS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 132.155 Gl. Buurholt ApSGl. Buurholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 22.651 AGRO PLUS ApSAGRO PLUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Visti Kræn Møller er medlem af ledelsen.Se mere