20. november 1996Jan Christian Schurmann Bindslev blir med i styretHOLBÆK AUTOLAGER ApSJan Christian Schurmann Bindslev erstatter Vita Gudrun Madsen i styret for HOLBÆK AUTOLAGER ApS etter en periode på 18 år.Se mere
20. november 1996Vita Gudrun Madsen forlater styretHOLBÆK KREDITSELSKAB ApSVita Gudrun Madsen forlater styret for HOLBÆK KREDITSELSKAB ApS etter en periode på 22 år.Se mere
20. november 1996Vita Gudrun Madsen forlater styretHOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApSVita Gudrun Madsen forlater styret for HOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApS etter en periode på 18 år.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortHOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApSHOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortHOLBÆK AUTOLAGER ApSHOLBÆK AUTOLAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortHOLBÆK KREDITSELSKAB ApSHOLBÆK KREDITSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 1992Ole Bindslev forlater styretHOLBÆK AUTOLAGER ApSOle Bindslev forlater styret for HOLBÆK AUTOLAGER ApS etter en periode på 14 år. Vita Gudrun Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 1991Endring i eierkretsenHOLBÆK KREDITSELSKAB ApS2 nye personer registrert som reelle eier av HOLBÆK KREDITSELSKAB ApS. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
15. desember 1978StiftelseHOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApSHOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApS stiftes i bransjen finansieringsselskaber. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1978StiftelseHOLBÆK AUTOLAGER ApSHOLBÆK AUTOLAGER ApS stiftes i bransjen detailhandel med biler. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 1974StiftelseHOLBÆK KREDITSELSKAB ApSHOLBÆK KREDITSELSKAB ApS stiftes i bransjen finansieringsselskaber. Vita Gudrun Madsen er medlem av styret.Se mere