1. juliOverskudd på DKK 6.506 VELS MASSAGE ApSVELS MASSAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 531.180 Nybolig Landbrug Gustav Winther A/SNybolig Landbrug Gustav Winther A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vita Vels Jensen er medlem av styret.Se mere
4. september 2023Vita Vels Jensen forlater ledelsenVELS HOLDING ApSVita Vels Jensen forlater ledelsen for VELS HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
4. september 2023Endring i eierkretsenVELS HOLDING ApSVita Vels Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av VELS HOLDING ApS.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 11.892 VELS HOLDING ApSVELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 21.323 VELS MASSAGE ApSVELS MASSAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Nybolig Landbrug Gustav Winther A/SNybolig Landbrug Gustav Winther A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vita Vels Jensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 26.519 VELS MASSAGE ApSVELS MASSAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 30.103 VELS HOLDING ApSVELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 692.006 Nybolig Landbrug Gustav Winther A/SNybolig Landbrug Gustav Winther A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vita Vels Jensen er medlem av styret.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 189.654 VELS HOLDING ApSVELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 182.736 VELS MASSAGE ApSVELS MASSAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.Nybolig Landbrug Gustav Winther A/SNybolig Landbrug Gustav Winther A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vita Vels Jensen er medlem av styret.Se mere
20. januar 2021Endring i eierkretsenEndo Holding ApSVita Vels Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Endo Holding ApS.Se mere
6. januar 2021Endring i eierkretsenENDO Nordic ApSVita Vels Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av ENDO Nordic ApS.Se mere
3. desember 2020Endring i eierkretsenCURA Luxury ApSVita Vels Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av CURA Luxury ApS.Se mere
23. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGEndo Holding ApSTidligere status: Normal. Vita Vels Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGENDO Nordic ApSTidligere status: Normal. Vita Vels Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCURA Luxury ApSTidligere status: Normal. Vita Vels Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. september 2020Underskudd på DKK 15.519 VELS HOLDING ApSVELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vita Vels Jensen er medlem af ledelsen.Se mere