30. juni 2001Vittorio Ogliengo forlater styretWASABRØD A/SVittorio Ogliengo forlater styret for WASABRØD A/S etter en periode på 1 år.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortWASABRØD A/SWASABRØD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Vittorio Ogliengo er medlem av styret.Se mere
7. november 2000Nils Göran Björklund blir med i styretWASABRØD A/SNils Göran Björklund erstatter Ulf Goran Gunnar Skogsberg i styret for WASABRØD A/S etter en periode på 36 år. Vittorio Ogliengo er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juli 2000Umberto Danizzi blir med i styretWASABRØD A/SUmberto Danizzi blir med i styret for WASABRØD A/S. Vittorio Ogliengo er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortWASABRØD A/SWASABRØD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Vittorio Ogliengo er medlem av styret.Se mere
14. mars 2000Vittorio Ogliengo blir med i styretWASABRØD A/SVittorio Ogliengo erstatter Camillo Rossotto i styret for WASABRØD A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere