31. januar 2018Vivek Kumar forlater styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SVivek Kumar forlater styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 23 mio.KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vivek Kumar er styreleder.Se mere
6. juli 2016Overskudd på DKK 43 mio.KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vivek Kumar er styreleder.Se mere
29. september 2015Vivek Kumar blir med i styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SVivek Kumar blir med i styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S.Se mere