29. juliAdresseendringCEAS Holding ApSCEAS Holding ApS flytter fra Roskilde til Jægerspris. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juliAdresseendringEjendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS flytter fra Roskilde til Jystrup Midtsj. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliVivi Have Odgaard forlater ledelsenHimmelev Dyreklinik ApSVivi Have Odgaard forlater ledelsen for Himmelev Dyreklinik ApS etter en periode på 6 år.Se mere
5. juliEndring i eierkretsenHimmelev Dyreklinik ApSVivi Have Odgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Himmelev Dyreklinik ApS.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 640.755 CEAS Holding ApSCEAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 737.915 Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.Himmelev Dyreklinik ApSHimmelev Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 168.576 CEAS Holding ApSCEAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 368.978 Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 182.703 Himmelev Dyreklinik ApSHimmelev Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Overskudd på DKK 466.766 CEAS Holding ApSCEAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 978.873 Himmelev Dyreklinik ApSHimmelev Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 427.745 Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Overskudd på DKK 642.928 CEAS Holding ApSCEAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2021Overskudd på DKK 386.401 Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.Himmelev Dyreklinik ApSHimmelev Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CEAS Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 266.106 CEAS Holding ApSCEAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2020Overskudd på DKK 170.339 Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApSEjendomsselskabet Byleddet 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2020Overskudd på DKK 631.135 Himmelev Dyreklinik ApSHimmelev Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vivi Have Odgaard er medlem af ledelsen.Se mere