6. april 2011Vivi Holst-Jensen forlater ledelsenGLOBAL MEDIATOR ApSVivi Holst-Jensen forlater ledelsen for GLOBAL MEDIATOR ApS etter en periode på 5 år.Se mere
4. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortGLOBAL MEDIATOR ApSGLOBAL MEDIATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2010Endring i eierkretsenGLOBAL MEDIATOR ApSChristian Holst-Jensen registrert som reell eier av GLOBAL MEDIATOR ApS. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGLOBAL MEDIATOR ApSGLOBAL MEDIATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortGLOBAL MEDIATOR ApSGLOBAL MEDIATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2007. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomGLOBAL MEDIATOR ApSTidligere bransje: Køb og salg af fast ejendom for egen regning. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2006StiftelseGLOBAL MEDIATOR ApSGLOBAL MEDIATOR ApS stiftes i bransjen køb og salg af fast ejendom for egen regning. Vivi Holst-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1994Vivi Holst-Jensen forlater styretNORDJYSK FINANCIERING ApSVivi Holst-Jensen forlater styret for NORDJYSK FINANCIERING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
10. desember 1993Vivi Holst-Jensen forlater styretApS HVBPD 6 NR. 760Vivi Holst-Jensen forlater styret for ApS HVBPD 6 NR. 760 etter en periode på 10 år.Se mere
25. november 1991Karl Bo Jørgensen forlater styretNORDJYSK FINANCIERING ApSKarl Bo Jørgensen forlater styret for NORDJYSK FINANCIERING ApS etter en periode på 7 år. Vivi Holst-Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. november 1990Vivi Holst-Jensen forlater styretHDK INVEST ApSVivi Holst-Jensen forlater styret for HDK INVEST ApS etter en periode på 23 år.Se mere
12. oktober 1990Flere forlater styretHDK INVEST ApS3 medlemmer forlater styret for HDK INVEST ApS. Vivi Holst-Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 1990Henning Dam Kærgaard forlater ledelsenHDK INVEST ApSHenning Dam Kærgaard forlater ledelsen for HDK INVEST ApS etter en periode på 23 år. Vivi Holst-Jensen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 1990Vivi Holst-Jensen forlater styretINVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApSVivi Holst-Jensen forlater styret for INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApS etter en periode på 58 år.Se mere
2. oktober 1990Nytt navn: HDK INVEST ApSHDK INVEST A/SHDK INVEST A/S skifter navn til HDK INVEST ApS. Vivi Holst-Jensen er medlem av styret.Se mere
11. september 1990Vivi Holst-Jensen forlater styretJ.H.P. BØRSINVEST ApSVivi Holst-Jensen forlater styret for J.H.P. BØRSINVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. september 1990Nytt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApSR. B. BURCHARDT NIELSEN & CO. AKTIESELSKABR. B. BURCHARDT NIELSEN & CO. AKTIESELSKAB skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApS. Vivi Holst-Jensen er medlem av styret.Se mere
7. september 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHDK INVEST A/STidligere status: Normal. Vivi Holst-Jensen er medlem av styret.Se mere
31. august 1990Flere forlater styretHDK INVEST A/S2 medlemmer forlater styret for HDK INVEST A/S. Vivi Holst-Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. august 1990Vivi Holst-Jensen forlater styretI.P.D. INVEST FREDERICIA ApSVivi Holst-Jensen forlater styret for I.P.D. INVEST FREDERICIA ApS etter en periode på 4 år.Se mere