2. juni 2014Volker Hars forlater styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SVolker Hars forlater styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 4 år.Se mere
3. mai 2013Underskudd på DKK 3,2 mio.HTI-IMPORT OG HANDEL A/SHTI-IMPORT OG HANDEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Volker Hars er styreleder.Se mere
11. oktober 2012Marcel Haar blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SMarcel Haar erstatter Rolando Gennari i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 6 måneder. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
11. oktober 2012Marcel Haar blir med i ledelsenHTI-IMPORT OG HANDEL A/SMarcel Haar erstatter Rolando Gennari i ledelsen for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 6 måneder. Volker Hars er styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHTI-IMPORT OG HANDEL A/SHTI-IMPORT OG HANDEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Volker Hars er styreleder.Se mere
13. april 2012Rolando Gennari blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SRolando Gennari erstatter Christian Pohl i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 1 år. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
13. april 2012Rolando Gennari blir med i ledelsenHTI-IMPORT OG HANDEL A/SRolando Gennari erstatter Christian Pohl i ledelsen for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 1 år. Volker Hars er styreleder.Se mere
25. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortHTI-IMPORT OG HANDEL A/SHTI-IMPORT OG HANDEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Volker Hars er styreleder.Se mere
14. februar 2011Christian Pohl blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SChristian Pohl blir med i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
14. februar 2011Christian Pohl blir med i ledelsenHTI-IMPORT OG HANDEL A/SChristian Pohl erstatter Henrik Christiansen i ledelsen for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 9 måneder. Volker Hars er styreleder.Se mere
5. januar 2011Thorsten Walter Preugschas forlater styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SThorsten Walter Preugschas forlater styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 7 måneder. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
17. desember 2010Jens Harpøth Zilstorff blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SJens Harpøth Zilstorff erstatter Klaus Henrik Lindblad i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 9 måneder. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
21. juli 2010AdresseendringHTI-IMPORT OG HANDEL A/SHTI-IMPORT OG HANDEL A/S flytter fra Virum til København Ø. Volker Hars er styreleder.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHTI-IMPORT OG HANDEL A/SHTI-IMPORT OG HANDEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Volker Hars er styreleder.Se mere
31. mai 2010Thorsten Walter Preugschas blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SThorsten Walter Preugschas erstatter Henrik Christiansen i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 6 måneder. Volker Hars er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2010Henrik Christiansen blir med i ledelsenHTI-IMPORT OG HANDEL A/SHenrik Christiansen erstatter Tom Glæsner Larsen i ledelsen for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S etter en periode på 2 år. Volker Hars er styreleder.Se mere
19. mars 2010Volker Hars blir med i styretHTI-IMPORT OG HANDEL A/SVolker Hars blir med i styret for HTI-IMPORT OG HANDEL A/S.Se mere