30. september 2021 · TeknovationWalther Heger runder 25-årsdirektørjubilæum hos ZeissDet er i år 34 år siden, at den dengang nyuddannede Walther Heger blev ansat ved Zeiss som tekniker med speciale i måleinstrumenter. Les artikkel
30. september 2021 · Altomteknik.dkNordisk direktør hos ZEISS har 25 års jubilæumWalther Heger blev ansat i ZEISS i 1987 som tekniker med speciale i måleinstrumenter. Les artikkel
29. september 2021Walther Franz Heger forlater styretBROCK & MICHELSEN INVEST A/SWalther Franz Heger forlater styret for BROCK & MICHELSEN INVEST A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. februar 2021Underskudd på DKK 73.000 BROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
1. februar 2021Simon Söhneke Hees blir med i styretBROCK & MICHELSEN INVEST A/SSimon Söhneke Hees erstatter Alexander Ola i styret for BROCK & MICHELSEN INVEST A/S etter en periode på 9 år. Walther Franz Heger er fortsatt styreleder.Se mere
1. februar 2021Simon Söhneke Hees blir adm. direktørBROCK & MICHELSEN INVEST A/SSimon Söhneke Hees erstatter Alexander Ola som adm. direktør i BROCK & MICHELSEN INVEST A/S. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 615.000 BROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
21. februar 2019Overskudd på DKK 531.000 BROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
9. mars 2018AdresseendringBROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S flytter til ny adresse i Birkerød. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
6. mars 2018Underskudd på DKK 24.000 BROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
14. mars 2017Underskudd på DKK 102.000 BROCK & MICHELSEN INVEST A/SBROCK & MICHELSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Walther Franz Heger er styreleder.Se mere
13. juli 2016Walther Franz Heger blir med i styretBROCK & MICHELSEN INVEST A/SWalther Franz Heger blir med i styret for BROCK & MICHELSEN INVEST A/S.Se mere