3. aprilOverskudd på DKK 825.943 Vexel ApSVexel ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. januar 2023 til 31. desember 2023. Ward Said er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilRegnskap for 2023 offentligjortWAS Holding ApSWAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Ward Said er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 5.850 VXL Holding ApSVXL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. januar 2023 til 31. desember 2023. Ward Said er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsRegnskap for 2023 offentligjortOACB ApSOACB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023AdresseendringStellar Consulting ApSStellar Consulting ApS flytter fra København Ø til København V. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023AdresseendringStellar Consulting ApSStellar Consulting ApS flytter fra København V til København Ø. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberOACB ApSTidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 324.663 WAS Holding ApSWAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2021 til 31. mars. Ward Said er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2023Overskudd på DKK 15.483 OACB ApSOACB ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. oktober 2021 til 31. mars. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
27. august 2023StiftelseStellar Consulting ApSStellar Consulting ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
23. august 2023Zaki Lindbæk Hussain forlater styretOACB ApSZaki Lindbæk Hussain forlater styret for OACB ApS etter en periode på 7 måneder. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
23. august 2023Leart Jakupi blir adm. direktørOACB ApSLeart Jakupi erstatter Zaki Lindbæk Hussain som adm. direktør i OACB ApS. Ward Said eier 80% av virksomheten.Se mere
31. mai 2023Ward Said forlater styretDAN EXCHANGE A/SWard Said forlater styret for DAN EXCHANGE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 2023Firas Karim Said blir adm. direktørDAN EXCHANGE A/SFiras Karim Said erstatter Ward Said som adm. direktør i DAN EXCHANGE A/S.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenDAN EXCHANGE A/SWard Said er ikke lenger registrert som reell eier av DAN EXCHANGE A/S.Se mere
6. februar 2023Zaki Lindbæk Hussain blir med i styretOACB ApSZaki Lindbæk Hussain blir med i styret for OACB ApS. Ward Said eier 60% av virksomheten.Se mere
6. februar 2023Ward Said forlater ledelsenOACB ApSWard Said forlater ledelsen for OACB ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. februar 2023Zaki Lindbæk Hussain blir adm. direktørOACB ApSZaki Lindbæk Hussain blir adm. direktør i OACB ApS. Ward Said eier 60% av virksomheten.Se mere
6. februar 2023Endring i eierkretsenOACB ApSWard Said reduserer sitt reelle eierskap av OACB ApS.Se mere