22. juni 1994Wayne Richmond Cook forlater styretAPI-INNOVATIONS ApSWayne Richmond Cook forlater styret for API-INNOVATIONS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
16. mars 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAPI-INNOVATIONS ApSTidligere status: Normal. Wayne Richmond Cook er medlem av styret.Se mere
27. oktober 1989Wayne Richmond Cook forlater styretDEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUSWayne Richmond Cook forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 3 år.Se mere
13. mai 1989Nytt navn: API-INNOVATIONS ApSApS KBIL 9 NR. 1829ApS KBIL 9 NR. 1829 skifter navn til API-INNOVATIONS ApS. Wayne Richmond Cook er medlem av styret.Se mere
12. mai 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1829Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1829 etter en periode på 6 måneder. Wayne Richmond Cook er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mai 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1829Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1829 etter en periode på 6 måneder. Wayne Richmond Cook er medlem av styret.Se mere
1. november 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1829ApS KBIL 9 NR. 1829 stiftes i 1988. Wayne Richmond Cook er medlem av styret.Se mere
16. juni 1986Wayne Richmond Cook blir med i styretDEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUSWayne Richmond Cook blir med i styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS.Se mere
16. juni 1986Ny status NORMALDEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUSTidligere status: Ukjent. Wayne Richmond Cook er medlem av styret.Se mere