20. augustWei Qing Wang forlater styretMILLE BABY HOLDING A/SWei Qing Wang forlater styret for MILLE BABY HOLDING A/S etter en periode på 12 år.Se mere
20. augustWei Qing Wang forlater ledelsenMILLE BABY HOLDING A/SWei Qing Wang forlater ledelsen for MILLE BABY HOLDING A/S etter en periode på 12 år.Se mere
20. augustWei Qing Wang forlater ledelsenQING HOLDING ApSWei Qing Wang forlater ledelsen for QING HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGMILLE BABY HOLDING A/STidligere status: Normal. Wei Qing Wang eier 100% av virksomheten.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGQING HOLDING ApSTidligere status: Normal. Wei Qing Wang eier 100% av virksomheten.Se mere
19. augustAdresseendringGreen Energy Solutions Scandinavia ApSGreen Energy Solutions Scandinavia ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Wei Qing Wang eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 35.144 Yingli Solar ApSYingli Solar ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. februar 2023 til 31. desember 2023. Wei Qing Wang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 9.368 WQW Holding ApSWQW Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2023 til 31. desember 2023. Wei Qing Wang er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniEndring i eierkretsenMille Nutrition ApSWei Qing Wang er ikke lenger registrert som reell eier av Mille Nutrition ApS.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 15.000 Green Energy Solutions Scandinavia ApSGreen Energy Solutions Scandinavia ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. juni 2022 til 30. september 2023. Wei Qing Wang eier 50% av virksomheten.Se mere
14. februarBo Jensen slutter som adm. direktørNordic Green Tech A/SBo Jensen slutter som adm. direktør i Nordic Green Tech A/S. Wei Qing Wang er medlem av styret.Se mere
14. februarJesper Alsing Larsen blir med i ledelsenNordic Green Tech A/SJesper Alsing Larsen blir med i ledelsen for Nordic Green Tech A/S. Wei Qing Wang er medlem av styret.Se mere
28. desember 2023AdresseendringMILLE BABY HOLDING A/SMILLE BABY HOLDING A/S flytter fra Charlottenlund til Gentofte. Wei Qing Wang er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023AdresseendringWQW Holding ApSWQW Holding ApS flytter fra Charlottenlund til Gentofte. Wei Qing Wang er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023AdresseendringQING HOLDING ApSQING HOLDING ApS flytter fra Charlottenlund til Gentofte. Wei Qing Wang er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023AdresseendringYingli Solar ApSYingli Solar ApS flytter fra Charlottenlund til Gentofte. Wei Qing Wang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. november 2023Ny status UNDER KONKURSMille Nutrition ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Wei Qing Wang eier 14,7% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Zhang Wentao forlater ledelsenMille Nutrition ApSZhang Wentao forlater ledelsen for Mille Nutrition ApS etter en periode på 11 måneder. Wei Qing Wang eier 14,7% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMille Nutrition ApSTidligere status: Normal. Wei Qing Wang eier 14,7% av virksomheten.Se mere
9. august 2023AdresseendringMille Nutrition ApSMille Nutrition ApS flytter fra Hellerup til København Ø. Wei Qing Wang eier 14,7% av virksomheten.Se mere