20. desember 2011Arnbjørn Ruben Falk Kristiansen blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006Arnbjørn Ruben Falk Kristiansen erstatter William Buchan Whyte i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006 etter en periode på 11 måneder.Se mere
19. desember 2011William Buchan Whyte forlater ledelsenMMIX ApSWilliam Buchan Whyte forlater ledelsen for MMIX ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
19. november 2011William Buchan Whyte forlater styretMMIX ApSWilliam Buchan Whyte forlater styret for MMIX ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006ANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. William Buchan Whyte er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMMIX ApSMMIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. William Buchan Whyte er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2011William Buchan Whyte blir med i styretMMIX ApSWilliam Buchan Whyte erstatter William Buchan Whyte i styret for MMIX ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. februar 2011William Buchan Whyte blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006William Buchan Whyte erstatter William Buchan Whyte i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 2. JUNI 2006 etter en periode på 4 år.Se mere
4. februar 2011William Buchan Whyte blir med i ledelsenMMIX ApSWilliam Buchan Whyte erstatter William Buchan Whyte i ledelsen for MMIX ApS etter en periode på 2 år.Se mere