20. juniOverskudd på DKK 569.953 KAMAST ApSKAMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 3,2 mio.CAMP ADVENTURE ApSCAMP ADVENTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 1,5 mio.MANOVA A/SMANOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 147.346 WLM Holding ApSWLM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.CAMP ADVENTURE ApSCAMP ADVENTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.MANOVA A/SMANOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.WLM Holding ApSWLM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 7.432 KAMAST ApSKAMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.WLM Holding ApSWLM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. september 2020 til 31. desember 2021. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 2.556 KAMAST ApSKAMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2021 til 31. desember 2021. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 11 mio.CAMP ADVENTURE ApSCAMP ADVENTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 311.692 MANOVA A/SMANOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.MANOVA A/SMANOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 25 mio.CAMP ADVENTURE ApSCAMP ADVENTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2021StiftelseKAMAST ApSKAMAST ApS stiftes i bransjen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2020Endring i eierkretsenCAMP ADVENTURE ApSJesper Fischer Mathiesen reduserer sitt reelle eierskap av CAMP ADVENTURE ApS. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
15. september 2020Endring i eierkretsenMANOVA A/SJesper Fischer Mathiesen reduserer sitt reelle eierskap av MANOVA A/S. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
8. september 2020StiftelseWLM Holding ApSWLM Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Overskudd på DKK 22 mio.CAMP ADVENTURE ApSCAMP ADVENTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere
15. juli 2020Overskudd på DKK 3,0 mio.MANOVA A/SMANOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. William Emil Lieberkind Mathiesen er medlem av styret.Se mere